变更记录
看准网
深圳黛丽斯内衣有限公司
变更记录
其他董事信息
2022-04-11
变更前
黄启智(副董事长),陈福妹(董事),陈福妹(总经理),李永存(董事),黄楚威(董事)
变更后
黄楚威(董事),黄启智(副董事长),李俊谋(总经理),李俊谋(董事),李永存(董事)
总经理
2022-04-11
变更前
黄启智(副董事长),陈福妹(董事),陈福妹(总经理),李永存(董事),黄楚威(董事)
变更后
黄楚威(董事),黄启智(副董事长),李俊谋(总经理),李俊谋(董事),李永存(董事)
章程或章程修正案通过日期
2020-04-10
变更前
-
变更后
-
升级换照
2020-04-10
变更前
-
变更后
-
地址
2020-04-10
变更前
深圳市福田区八卦三路424幢3楼2号、2楼1号A、2楼1号B、2楼1号C
变更后
深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路21号联创科技园19栋厂房602
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-06-10
变更前
-
变更后
-
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2019-06-10
变更前
1987-02-28,2020-02-28,33
变更后
1987-02-28,2030-02-28,
章程备案
2019-06-10
变更前
-
变更后
-
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-06-14
变更前
董事长:冯俊斌;
变更后
董事长:乐坤久;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2017-06-14
变更前
法定代表人:冯俊斌;董事长:冯俊斌;
变更后
法定代表人:乐坤久;董事长:乐坤久;
其他事项备案
2015-08-17
变更前
-
变更后
9***11358Q
加载中
深圳黛丽斯内衣有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
11
薪资分布
薪酬详情
(11)
工商信息
14
企业概况
(28)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(12)