变更记录
看准网
上海昊能实业有限公司
变更记录
法定代表人变更
2014-05-29
变更前
王雪艳
变更后
郁松涛
经营期限(营业期限)变
2014-05-29
变更前
2005-08-04~2015-08-03
变更后
2005-08-04~2035-08-03
监事备案
2014-05-29
变更前
王雪艳;郁海涛
变更后
郁松涛;黄美香
投资人(股权)变更
2014-05-29
变更前
王雪艳;郁海涛;
变更后
郁松涛;黄美香;
经营范围变更
2014-05-29
变更前
机电设备安装工程专业承包,租赁、销售机电设备及售后服务(以上不包括特种设备),销售化工产品(除危险品)、五金交电、建筑装潢材料,建筑智能化工程专业承包,节能环保技术专业领域内的“四技”服务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
变更后
机电设备安装工程专业承包,租赁、销售机电设备及售后服务(以上不包括特种设备),销售化工产品(除危险品)、五金交电、建筑装潢材料,建筑智能化工程专业承包,节能环保技术专业领域内的“四技”服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
没有更多了
上海昊能实业有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(15)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息