变更记录
看准网
商丘市大汉物业管理有限公司
变更记录
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2021-03-03
变更前
方春山、李玉民
变更后
李玉民、李永义
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-03-20
变更前
方春山、赵平安
变更后
方春山、李玉民
其他事项备案
2019-03-20
变更前
***********
变更后
***********
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-03-20
变更前
赵平安
变更后
李玉民
其他事项备案
2018-08-17
变更前
***********
变更后
***********
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-08-16
变更前
杨超
变更后
赵平安
其他事项备案
2018-08-16
变更前
***********
变更后
***********
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-08-16
变更前
方春山、杨超
变更后
方春山、赵平安
其他事项备案
2018-06-13
变更前
***********
变更后
***********
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-06-13
变更前
方春山、张海玉
变更后
方春山、杨超
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-06-13
变更前
张海玉
变更后
杨超
加载中
商丘市大汉物业管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
14
企业概况
(22)
法律风险
(13)
经营风险
知识产权
经营信息
(1)