变更记录
看准网
奥托昆普管理(上海)有限公司
变更记录
董事备案
2022-06-24
变更前
马秀梅;Gerrit Roland A.Vandepitte
变更后
马秀梅;Corinna Monika Osicki
法定代表人变更
2021-05-11
变更前
Tamara Geb. Fischer Weinert
变更后
CON LOGOS
监事备案
2018-07-16
变更前
苏菁
变更后
李敏
经理备案
2018-07-16
变更前
Kari Armas Hänninen
变更后
马秀梅
董事备案
2018-07-16
变更前
Kari Armas Hänninen;Gerrit Roland A.Vandepitte
变更后
马秀梅;Gerrit Roland A.Vandepitte
法定代表人变更
2017-09-27
变更前
Axel Conzelmann
变更后
Tamara Geb. Fischer Weinert
经理备案
2017-09-27
变更前
无
变更后
Kari Armas Hänninen
董事备案
2017-09-27
变更前
Tamara Geb. Fischer Weinert;Kari Armas Hänninen
变更后
Kari Armas Hänninen;Gerrit Roland A.Vandepitte
经理备案
2016-10-31
变更前
无
变更后
无
监事备案
2016-10-31
变更前
Kari Armas Haenninen
变更后
苏菁
法定代表人变更
2016-10-31
变更前
Jan Harald Hofmann
变更后
Axel Conzelmann
加载中
奥托昆普管理(上海)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(22)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)