变更记录
看准网
巩义市电影发行放映公司
变更记录
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2021-12-03
变更前
李宁峰
变更后
郜现峰
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2021-12-03
变更前
李宁峰
变更后
郜现峰
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)
2020-01-10
变更前
31
变更后
长期
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2018-01-23
变更前
王丽娟
变更后
李宁峰
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2014-05-09
变更前
付定轩;
变更后
王丽娟;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2014-05-09
变更前
孟春晓
变更后
王丽娟
没有更多了
巩义市电影发行放映公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(9)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息