负责人(法定代表人、首席代表、合伙事务执行人等)变更2021-03-16
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-07-11
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-07-11
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-05-02
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-05-02
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-05-17
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-05-17
经营范围变更(含业务范围变更)2015-06-08
变更前
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
变更后
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(按许可证核定的有效期限和范围从事经营)
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2015-06-08
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-05-29