变更记录
看准网
上海春信贸易有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2019-10-22
变更前
叶文林;李强;
变更后
林朝伟;
章程备案
2019-10-22
变更前
无
变更后
2019-10-15章程备案
监事备案
2019-10-22
变更前
李强
变更后
林圣海
企业类型变更
2019-10-22
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
法定代表人变更
2019-10-22
变更前
叶文林
变更后
林朝伟
章程备案
2018-05-30
变更前
2016-08-22章程备案
变更后
2018-05-24章程备案
经营期限(营业期限)变
2018-05-30
变更前
2010-04-28~2020-04-27
变更后
2010-04-28~2040-04-27
法定代表人变更
2018-05-30
变更前
江雪荣
变更后
叶文林
投资人(股权)变更
2018-05-30
变更前
江雪荣;李强;
变更后
李强;叶文林;
法定代表人变更
2016-09-05
变更前
叶文林
变更后
江雪荣
监事备案
2016-09-05
变更前
曹凯
变更后
李强
加载中
上海春信贸易有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(17)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息