变更记录
看准网
佛山市华夏陶瓷电子商务有限公司
变更记录
高级管理人员备案
2017-08-18
变更前
关国杰,董事;黄耀彬,副董事长;简达辉,监事;李云龙,董事;罗顺玲,董事;潘大沧,董事;阮家全,董事,经理
变更后
关国杰,董事;黄耀彬,副董事长;简达辉,监事;李云龙,董事;罗顺玲,董事;阮家全,董事,经理
章程备案
2016-11-17
变更前
章程
变更后
章程修正案
章程备案
2014-09-04
变更前
-
变更后
章程
高级管理人员备案
2014-09-04
变更前
-
变更后
关国杰,董事;黄耀彬,副董事长;简达辉,监事;李云龙,董事;罗顺玲,董事;潘大沧,董事;阮家全,董事,经理
经营期限(营业期限)变更
2014-09-04
变更前
-
变更后
2000-04-21
法定代表人变更
2014-09-04
变更前
黄展文
变更后
阮家全
没有更多了
佛山市华夏陶瓷电子商务有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
6
企业概况
(17)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(6)