变更记录
看准网
绿城物业服务集团(上海)物业管理有限公司
变更记录
法定代表人变更
2023-11-10
变更前
刘树峰
变更后
徐亚萍
监事备案
2023-07-28
变更前
忻宏海
变更后
梁永丹
法定代表人变更
2023-07-28
变更前
茆惠俊
变更后
刘树峰
经营期限(营业期限)变
2021-09-06
变更前
2003-01-06~2023-01-05
变更后
2003-01-06~2033-01-05
名称变更
2021-09-06
变更前
上海绿宇物业管理有限公司
变更后
绿城物业服务集团(上海)物业管理有限公司
没有更多了
绿城物业服务集团(上海)物业管理有限公司的更多信息
求职招聘
19
正在招聘
(4)
招聘分析
(15)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
15
薪资分布
薪酬详情
(15)
工商信息
129
企业概况
(17)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(128)