变更记录
看准网
上海顺鹏投资管理有限公司
变更记录
法定代表人变更
2021-09-10
变更前
候仁华
变更后
王存富
投资人(股权)变更
2021-09-10
变更前
王卫如;王贵如;
变更后
王存富;王贵如;
章程备案
2021-09-10
变更前
无
变更后
2021-08-26章程备案
董事备案
2021-09-10
变更前
候仁华;王卫如
变更后
王存富
经营期限(营业期限)变
2021-09-10
变更前
2012-01-18~2022-01-17
变更后
2012-01-18~
没有更多了
上海顺鹏投资管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
31
企业概况
(10)
法律风险
(20)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(10)