负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2020-12-25
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-11-09
变更前
股东名称:祁兵、出资额:42.500000、出资比例:85.000000;股东名称:梁栩铭、出资额:7.500000、出资比例:15.000000;
变更后
股东名称:廖月娥、出资额:7.500000、出资比例:15.000000;股东名称:祁兵、出资额:42.500000、出资比例:85.000000;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-08-22
变更前
股东名称:祁兵、出资额:42.500000、出资比例:85.000000;股东名称:梁栩、出资额:7.500000、出资比例:15.000000;
变更后
股东名称:祁兵、出资额:42.500000、出资比例:85.000000;股东名称:梁栩铭、出资额:7.500000、出资比例:15.000000;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2017-05-19
变更前
股东名称:梁栩、出资额:24.500000、出资比例:49.000000;股东名称:祁兵、出资额:25.500000、出资比例:51.000000;
变更后
股东名称:梁栩、出资额:7.500000、出资比例:15.000000;股东名称:祁兵、出资额:42.500000、出资比例:85.000000;
名称变更(字号名称、集团名称等)2016-10-24