高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-06-09
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-06-09
投资人(股权)变更2021-06-09
变更前
庞桂兰 出资 86万人民币;高爱国 出资 132万人民币;
变更后
庞桂兰 出资 362万人民币;高爱国 出资 638万人民币;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-05-17
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-05-17
投资人(股权)变更2017-05-17
变更前
高鹏 出资 86万人民币;高爱国 出资 132万人民币;
变更后
庞桂兰 出资 86万人民币;高爱国 出资 132万人民币;
股东或股份发起人改变姓名或名称变更2017-05-17
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-05-17
经营期限2016-12-23
变更前
2007年1月11日 至 2017年1月10日
变更后
2007年1月11日 至 2027年1月10日