高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-07-01
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-07-01
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2020-03-20
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-03-20
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-01-22
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-01-22
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-12-28
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2014-09-11
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2014-09-11
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2014-09-11
变更前
1.信明伍 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,2.信明伍 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,3.杨杰 职务: 董事 法定代表人标志: 否,4.赵长英 职务: 董事 法定代表人标志: 否
变更后
1.信明伍 职务: 董事 法定代表人标志: 否,2.杨杰 职务: 董事长 法定代表人标志: 是,3.赵长英 职务: 董事 法定代表人标志: 否