变更记录
看准网
广州影圣贸易有限公司
变更记录
组织机构备案
2017-07-06
变更前
孔磊(执行董事兼经理);王宇(监事);
变更后
高伟金(执行董事兼经理);王宇(监事);
董事备案
2017-07-06
变更前
孔磊,执行董事兼经理,选举,是;王宇,监事,, ;
变更后
高伟金,执行董事兼经理,选举,是;王宇,监事,, ;
组织机构备案
2017-07-06
变更前
孔磊,执行董事兼经理,选举,是;王宇,监事,, ;
变更后
高伟金,执行董事兼经理,选举,是;王宇,监事,, ;
经理备案
2017-07-06
变更前
孔磊,执行董事兼经理,选举,是;王宇,监事,, ;
变更后
高伟金,执行董事兼经理,选举, ;王宇,监事,, ;
董事备案
2017-07-06
变更前
孔磊(执行董事兼经理);王宇(监事);
变更后
高伟金(执行董事兼经理);王宇(监事);
经理备案
2017-07-06
变更前
孔磊(执行董事兼经理);王宇(监事);
变更后
高伟金(执行董事兼经理);王宇(监事);
股东变更
2017-07-06
变更前
孔磊;
变更后
高伟金;
住所(经营场所)变更
2017-07-06
变更前
广州市天河区广棠西路8号2.3.4楼(部位:B215)
变更后
广州市天河区体育东路140-148号212号商铺
法定代表人变更
2017-07-06
变更前
孔磊
变更后
高伟金
章程备案
2017-07-06
变更前
章程备案(变更前)
变更后
准予章程备案
营业期限变更
2016-04-28
变更前
2015-06-10 至 2016-05-26
变更后
2015-06-10 至
加载中
广州影圣贸易有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
3
企业概况
(19)
法律风险
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(1)