变更记录
看准网
九成聚合(北京)信息科技有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2019-08-22
变更前
郝璐,张育行*
变更后
陈化方,郝璐*
企业类型
2019-08-22
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
法定代表人
2019-08-22
变更前
张育行
变更后
郝璐
投资人
2019-08-22
变更前
郝璐,自然人股东,张育行,自然人股东
变更后
郝璐,自然人股东
法定代表人
2019-07-12
变更前
刘朝冉
变更后
张育行
投资人
2019-07-12
变更前
大连正泽智慧科技有限公司,企业法人
变更后
郝璐,自然人股东,张育行,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2019-07-12
变更前
高宏兵,刘朝冉*,张金栋
变更后
郝璐,张育行*
企业类型
2019-07-12
变更前
有限责任公司(法人独资)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
投资人
2019-02-01
变更前
中安智慧城市(北京)信息技术集团有限公司,企业法人
变更后
大连正泽智慧科技有限公司,企业法人
投资人
2018-12-10
变更前
大连正泽智慧科技有限公司,企业法人,九成空间科技有限公司,企业法人,零聚智慧城市信息技术集团有限公司,企业法人,张金栋,自然人股东
变更后
中安智慧城市(北京)信息技术集团有限公司,企业法人
企业类型
2018-12-10
变更前
其他有限责任公司
变更后
有限责任公司(法人独资)
加载中
九成聚合(北京)信息科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(19)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)