变更记录
看准网
上海瑞柯实业有限公司
变更记录
联络员
2019-10-31
变更前
樊文涛
变更后
王铁军
监事备案
2019-10-31
变更前
颜春凤
变更后
李婷
投资人(股权)变更
2019-10-31
变更前
林雅晖;
变更后
王铁军;
法定代表人变更
2019-10-31
变更前
林雅晖
变更后
王铁军
章程修正案备案
2019-10-31
变更前
无
变更后
2019-10-28章程修正案
章程备案
2018-05-24
变更前
无
变更后
2018-05-01章程备案
企业类型变更
2018-05-24
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
法定代表人变更
2018-05-24
变更前
颜春凤
变更后
林雅晖
监事备案
2018-05-24
变更前
林雅晖
变更后
颜春凤
投资人(股权)变更
2018-05-24
变更前
颜春凤;林雅晖;
变更后
林雅晖;
没有更多了
上海瑞柯实业有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(14)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)