变更记录
看准网
四川划得着餐饮管理有限公司
变更记录
清算组备案
2019-03-18
变更前
-
变更后
-
投资人(股权)变更
2017-11-21
变更前
黄黎珉;熊丙勇;
变更后
黄黎珉;吴庆华;
章程修正案备案
2017-11-21
变更前
-
变更后
-
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-11-21
变更前
-
变更后
-
财务负责人
2017-08-30
变更前
-
变更后
-
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-08-30
变更前
-
变更后
黄黎珉,执行董事兼总经理
法定代表人变更
2017-08-30
变更前
熊丙勇
变更后
黄黎珉
章程修正案备案
2017-08-10
变更前
-
变更后
-
投资人(股权)变更
2017-08-10
变更前
熊丙勇;黄黎珉;吴庆华;
变更后
黄黎珉;熊丙勇;
没有更多了
四川划得着餐饮管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(17)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息