变更记录
看准网
上海淳大投资管理有限公司
变更记录
法定代表人变更
2020-07-10
变更前
耿双华
变更后
邓黎平
经理备案
2020-07-10
变更前
耿双华
变更后
邓黎平
董事备案
2020-07-10
变更前
耿双华;于晓风;柳志伟
变更后
柳志伟;于晓风;邓黎平
章程备案
2019-05-09
变更前
无
变更后
2019-04-26章程备案
章程备案
2017-05-10
变更前
无
变更后
2017-03-28章程备案
注册资本(金)变更
2017-05-10
变更前
3000.000000万人民币
变更后
15000.000000万人民币
住所变更
2016-08-12
变更前
中国(上海)自由贸易试验区灵山路958号11幢302室
变更后
中国(上海)自由贸易试验区灵山路958号11幢302室
监事备案
2016-08-12
变更前
王德廉
变更后
周宏亮
法定代表人变更
2015-04-03
变更前
唐乾山
变更后
耿双华
没有更多了
上海淳大投资管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
3
企业概况
(26)
法律风险
(3)
经营风险
知识产权
经营信息