变更记录
看准网
上海精稷企业管理有限公司
变更记录
监事备案
2020-06-02
变更前
夏军
变更后
刘耿彬
投资人(股权)变更
2020-06-02
变更前
曹久宝;上海爱克发感光器材有限公司;夏国海;夏军;
变更后
夏国海;上海爱克发感光器材有限公司;上海潮创实业有限公司;
章程备案
2020-06-02
变更前
无
变更后
2020-05-18章程备案
投资人(股权)变更
2019-08-06
变更前
夏国海;夏军;黄志强;曹久宝;
变更后
曹久宝;上海爱克发感光器材有限公司;夏军;夏国海;
住所变更
2018-05-14
变更前
上海市闵行区江月路1188号5幢806A室
变更后
浦东新区航头镇沪南公路5469弄126号
章程修正案备案
2018-05-14
变更前
无
变更后
2018-03-28章程修正案
没有更多了
上海精稷企业管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(13)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)