高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-08-16
变更前
邵仕海:监事,姜桂鹏:执行董事,刘玉帅:总经理,
变更后
邵仕海:监事,汤磊:执行董事,刘玉帅:总经理,
市场主体类型变更2022-08-16
变更后
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)2022-08-16
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更)2020-09-25
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-09-25
变更前
邵仕海:监事,孙希端:执行董事,刘玉帅:总经理,
变更后
邵仕海:监事,姜桂鹏:执行董事,刘玉帅:总经理,
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-11-01
变更前
韩彦良:监事,孙希端:执行董事,刘玉帅:总经理,
变更后
邵仕海:监事,孙希端:执行董事,刘玉帅:总经理,
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-11-02
变更后
韩彦良:监事,孙希端:执行董事,刘玉帅:总经理,