变更记录
看准网
北京航天广电商贸有限公司
变更记录
投资人
2019-11-25
变更前
连锁,自然人股东
变更后
刘玉龙,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2019-11-25
变更前
连锁*,刘龙水
变更后
刘龙水,刘玉龙*
法定代表人
2019-11-25
变更前
连锁
变更后
刘玉龙
注册资本
2019-08-19
变更前
100万
变更后
3万
法定代表人
2015-06-04
变更前
刘龙水
变更后
连锁
董事(理事)、经理、监事
2015-06-04
变更前
连锁,刘龙水*
变更后
连锁*,刘龙水
企业类型
2015-06-04
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
投资人
2015-06-04
变更前
黄孟军,自然人股东,连锁,自然人股东,刘龙水,自然人股东,赵新学,自然人股东
变更后
连锁,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2015-03-04
变更前
连锁,赵新学*
变更后
连锁,刘龙水*
法定代表人
2015-03-04
变更前
赵新学
变更后
刘龙水
没有更多了
北京航天广电商贸有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
4
薪资分布
薪酬详情
(4)
工商信息
2
企业概况
(15)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(1)