变更记录
看准网
东莞广科转印科技有限公司
变更记录
驻在期限变更
2021-07-28
变更前
2021-10-14 00:00:00
变更后
2024-10-14
章程修正案备案
2021-07-28
变更前
章程
变更后
章程修正案
章程备案
2019-05-20
变更前
章程修正案
变更后
章程修正案
股东备案
2015-03-30
变更前
李栋梁,董事;李光富,董事;邱锦城,董事长;张恒嘉,监事
变更后
李栋梁,董事;李光富,董事;刘绍福,董事长;张恒嘉,监事
法定代表人变更
2015-03-30
变更前
邱锦城
变更后
刘绍福
没有更多了
东莞广科转印科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
16
企业概况
(12)
法律风险
(7)
经营风险
知识产权
经营信息
(9)