变更记录
看准网
南京鼎科电子科技有限公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2015-01-22
变更前
王红元
变更后
王秀红
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2015-01-22
变更前
王红元,江苏鼎邦光电科技有限公司
变更后
王秀红
市场主体类型变更
2015-01-22
变更前
有限责任公司
变更后
有限责任公司(自然人独资)
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2014-11-18
变更前
曹兵
变更后
王红元
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)
2014-10-28
变更前
100.000000
变更后
500.000000
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2014-07-21
变更前
贾存良
变更后
曹兵
没有更多了
南京鼎科电子科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
11
企业概况
(10)
法律风险
(2)
经营风险
(9)
知识产权
经营信息