高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-05-11
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-05-11
投资人(股权)变更2022-05-11
变更前
董建贵 出资 312万人民币;王家富 出资 144万人民币;董谦 出资 18万人民币;杨慧琴 出资 18万人民币;袁继红 出资 90万人民币;李彦明 出资 18万人民币;
变更后
董建贵 出资 312万人民币;王家富 出资 144万人民币;杨慧琴 出资 18万人民币;袁继红 出资 90万人民币;李彦明 出资 18万人民币;董丽叶 出资 18万人民币;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-05-11
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-01-18
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-01-18
经营期限2019-01-18
变更前
1999年1月19日 至 2019年1月18日
变更后
1999年1月19日 至 2029年1月18日