变更记录
看准网
广州远洋物业管理有限公司
变更记录
法定代表人变更
2020-03-10
变更前
郑斌
变更后
陈建钦
监事备案
2020-03-10
变更前
戎文莹
变更后
陈春
董事备案
2020-03-10
变更前
郑斌
变更后
陈建钦
经理备案
2019-08-15
变更前
张清强
变更后
陈建钦
法定代表人变更
2018-06-22
变更前
刘雪亮
变更后
郑斌
组织机构备案
2018-06-22
变更前
刘雪亮(执行董事);戎文莹(监事);张清强(经理);
变更后
戎文莹(监事);张清强(经理);郑斌(执行董事);
董事备案
2018-06-22
变更前
刘雪亮(执行董事);戎文莹(监事);张清强(经理);
变更后
戎文莹(监事);张清强(经理);郑斌(执行董事);
股东名称变更
2018-02-08
变更前
广州远洋投资管理公司 ;
变更后
广州远洋投资有限公司 ;
章程备案
2018-02-08
变更前
章程备案(变更前)
变更后
准予章程备案
股东变更
2018-02-08
变更前
广州远洋投资管理公司;
变更后
广州远洋投资有限公司;
监事备案
2017-09-08
变更前
陈昆,监事,委派, ;刘雪亮,执行董事,委派,是;张清强,经理,委派, ;
变更后
刘雪亮,执行董事,委派,是;戎文莹,监事,选举, ;张清强,经理,委派, ;
加载中
广州远洋物业管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
65
企业概况
(35)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(64)