变更记录
看准网
广州天慧物业管理有限公司
变更记录
工商登记联络员备案
2021-08-24
变更前
曹艳平
变更后
文阳炳
法定代表人变更
2021-08-24
变更前
夏智勇
变更后
文阳炳
董事备案
2021-08-24
变更前
李春,罗仁忠,夏智勇,张凤云,张巧云
变更后
李春,罗仁忠,张凤云,张巧云,文阳炳
监事备案
2021-08-24
变更前
王伟
变更后
欧丽勇
章程备案
2021-02-04
变更前
-
变更后
准予章程备案
股东变更
2021-02-04
变更前
珠海市广晟投资发展有限公司,广东永晟集团有限公司工会委员会,张巧云
变更后
广东永晟集团有限公司,广东永晟集团有限公司工会委员会,张巧云
换照
2019-10-09
变更前
-
变更后
换照
具体经营项目申报
2016-09-06
变更前
物业管理、商铺出租;货物运输信息咨询、企业管理信息咨询、企业形象策划。
变更后
自有房地产经营活动;房屋租赁;物业管理;
组织机构备案
2016-09-06
变更前
李春,董事,选举, ;明伟,董事长,选举,是;夏智勇,监事,选举, ;姚缘,董事,选举, ;张巧云,董事兼经理,选举, ;赵军,董事,选举, ;
变更后
李春,董事,选举, ;罗仁忠,董事,选举, ;明伟,董事长,选举,是;夏智勇,监事,选举, ;张凤云,董事,选举, ;张巧云,董事兼经理,选举, ;
董事备案
2016-09-06
变更前
李春,董事,选举, ;明伟,董事长,选举,是;夏智勇,监事,选举, ;姚缘,董事,选举, ;张巧云,董事兼经理,选举, ;赵军,董事,选举, ;
变更后
李春,董事,选举, ;罗仁忠,董事,选举, ;明伟,董事长,选举,是;夏智勇,监事,选举, ;张凤云,董事,选举, ;张巧云,董事兼经理,选举, ;
董事备案
2016-09-06
变更前
李春(董事);明伟(董事长);夏智勇(监事);姚缘(董事);张巧云(董事兼经理);赵军(董事);
变更后
李春(董事);罗仁忠(董事);明伟(董事长);夏智勇(监事);张凤云(董事);张巧云(董事兼经理);
加载中
广州天慧物业管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
6
企业概况
(23)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(5)