变更记录
看准网
北京新燕莎控股(集团)有限责任公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-05-25
变更前
常桂林,尚喜平*,王健,张新宇
变更后
常桂林,刘丹,周晴*
法定代表人
2023-05-25
变更前
尚喜平
变更后
周晴
投资人
2022-06-21
变更前
北京首商集团股份有限公司,法人股东
变更后
王府井集团股份有限公司,企业法人
法定代表人
2022-02-07
变更前
张跃进
变更后
尚喜平
董事(理事)、经理、监事
2022-02-07
变更前
王健,王力强,王翼龙,吴建科,张跃进*
变更后
常桂林,尚喜平*,王健,张新宇
法定代表人
2018-08-03
变更前
傅跃红
变更后
张跃进
董事(理事)、经理、监事
2018-08-03
变更前
傅跃红*,王力强,吴建科,张艳钊,张跃进,祖国丹
变更后
王健,王力强,王翼龙,吴建科,张跃进*
董事(理事)、经理、监事
2017-11-07
变更前
傅跃红*,王力强,吴建科,张艳钊,仲伟,祖国丹
变更后
傅跃红*,王力强,吴建科,张艳钊,张跃进,祖国丹
董事(理事)、经理、监事
2015-04-01
变更前
王力强,吴建科,张艳钊,仲伟,祖国丹*
变更后
傅跃红*,王力强,吴建科,张艳钊,仲伟,祖国丹
法定代表人
2015-04-01
变更前
祖国丹
变更后
傅跃红
注册资本
2015-03-10
变更前
31986.1万
变更后
39986.1万
加载中
北京新燕莎控股(集团)有限责任公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
9
企业概况
(26)
法律风险
(7)
经营风险
知识产权
经营信息
(2)