变更记录
看准网
樟树市传宇投资管理有限公司
变更记录
其他变更
2022-01-30
变更前
姓名:聂青平,职务:监事;姓名:戴荣新,职务:执行董事;姓名:戴荣新,职务:经理;
变更后
姓名:邓喜成,职务:经理;姓名:邓海宏,职务:执行董事;姓名:聂青平,职务:监事;
法定代表人变更
2022-01-30
变更前
戴荣新
变更后
邓海宏
投资人(股权)变更
2021-09-26
变更前
投资人:樟树市城镇建设投资发展有限公司,出资额:10000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2024-01-16;
变更后
投资人:樟树市城镇建设投资发展有限公司,出资额:60000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2031-09-14;
注册资本(金)变更
2021-09-26
变更前
10000万元
变更后
60000万元
没有更多了
樟树市传宇投资管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
3
企业概况
(14)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(3)