变更记录
看准网
上海乐田教育科技有限公司
变更记录
法定代表人变更
2020-04-30
变更前
顾碧芳
变更后
吴强
章程修正案备案
2020-04-30
变更前
无
变更后
2020-04-23章程修正案
监事备案
2020-04-30
变更前
雍玲艳
变更后
雍玲艳
董事备案
2020-04-30
变更前
李文斐;吴强;顾碧芳
变更后
顾碧芳;吴强;李文斐
经理备案
2020-04-30
变更前
顾碧芳
变更后
吴强
投资人(股权)变更
2018-04-19
变更前
雍玲艳;上海顺骋投资合伙企业(有限合伙);郑旭;顾碧芳;梁鸿远;吴强;
变更后
上海顺骋投资合伙企业(有限合伙);吴强;顾碧芳;梁鸿远;郑旭;
章程修正案备案
2018-04-19
变更前
2015-05-20章程备案
变更后
2018-03-23章程修正案
经营范围变更
2016-12-27
变更前
计算机网络和计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,公共安全防范设备的设计和安装,计算机软硬件、电子产品、实验室设备、玩具的研发、设计、销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机系统集成,建筑装饰装修建设工程设计与施工,投资咨询,服装服饰、文化用品设计销售,日用百货销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后
计算机网络和计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,教育软件科技类领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,体育赛事策划,设计制作各类广告,文化艺术交流策划,公共安全防范设备的设计和安装,计算机软硬件、电子产品、实验室设备、玩具的研发、设计、销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),计算机系统集成,建筑装饰装修建设工程设计与施工,投资咨询,服装服饰、文化用品设计销售,日用百货销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
名称变更
2016-12-27
变更前
上海乐田网络科技有限公司
变更后
上海乐田教育科技有限公司
章程备案
2015-07-21
变更前
无
变更后
2015-05-20章程备案
投资人(股权)变更
2015-07-21
变更前
雍玲艳;顾碧芳;梁鸿远;郑旭;吴强;
变更后
雍玲艳;顾碧芳;吴强;梁鸿远;郑旭;上海顺骋投资合伙企业(有限合伙);
加载中
上海乐田教育科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
3
面试体验
面试问题
薪酬工资
41
薪资分布
薪酬详情
(41)
工商信息
5
企业概况
(30)
法律风险
经营风险
知识产权
(1)
经营信息