变更记录
看准网
成都和系网络科技股份有限公司
变更记录
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-09-24
变更前
姚创 廖洁颖 韩挺 宋一璠 刘芸
变更后
刘芸 姚创 韩挺 凌涛 韩婷婷
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2020-09-24
变更前
蒋冬春 刘林双 凌锦
变更后
凌锦 刘林双 熊林
法定代表人变更
2019-11-29
变更前
凌涛
变更后
余劲峰
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-11-29
变更前
凌涛
变更后
余劲峰
其他事项备案
2016-03-21
变更前
-
变更后
-
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2016-03-21
变更前
-
变更后
-
法定代表人变更
2015-03-11
变更前
姚创
变更后
凌涛
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2015-03-11
变更前
/
变更后
凌涛,总经理
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2014-11-20
变更前
/
变更后
/
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2014-04-11
变更前
/
变更后
姚创,董事兼总经理 廖洁颖,董事长
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2014-04-11
变更前
/
变更后
/
加载中
成都和系网络科技股份有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
5
面试体验
面试问题
薪酬工资
6
薪资分布
薪酬详情
(6)
工商信息
11
企业概况
(55)
法律风险
经营风险
知识产权
(8)
经营信息
(2)