变更记录
看准网
福建磊鑫(集团)有限公司南平分公司
变更记录
负责人变更
2020-09-15
变更前
应日晓
变更后
林高航
负责人变更
2017-08-23
变更前
王圣煌
变更后
应日晓
增、补、换照
2016-03-21
变更前
副本数:1 本
变更后
副本数:1 本;电子营业执照数:1 本
增、补、换照
2014-08-28
变更前
副本数:1 本
变更后
副本数:1 本
没有更多了
福建磊鑫(集团)有限公司南平分公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(6)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)