变更记录
看准网
中国诚信信用管理股份有限公司四川分公司
变更记录
负责人变更
2021-03-19
变更前
岳志岗
变更后
胡群丰
联络员备案
2020-03-20
变更前
孟柯伽 *** 备案手机:***
变更后
孟柯伽 *** 备案手机:*** (网上办理)
联络员备案
2020-03-20
变更前
王爽 *** 备案手机:***
变更后
孟柯伽 *** 备案手机:*** (网上办理)
负责人变更
2020-01-16
变更前
胡群丰
变更后
岳志岗
其他事项备案
2017-03-21
变更前
/
变更后
/
其他事项备案
2015-03-12
变更前
/
变更后
/
没有更多了
中国诚信信用管理股份有限公司四川分公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
3
薪资分布
薪酬详情
(3)
工商信息
1
企业概况
(8)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)