变更记录
看准网
深圳市澳盛凯生物科技有限公司
变更记录
监事信息
2020-08-07
变更前
张建勇(监事),钟玲(总经理),钟玲(执行董事)
变更后
钟玲(执行董事),钟玲(总经理),张清(监事)
章程修正案
2020-08-04
变更前
-
变更后
-
地址
2020-08-04
变更前
深圳市宝安区新安街道49区海汇路华创达文化科技产业园C座410-412号
变更后
深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园立夏(4B)栋4层
章程或章程修正案通过日期
2020-08-04
变更前
2020-05-28
变更后
2020-07-31
监事信息
2020-06-01
变更前
张清(监事)
变更后
张建勇(监事)
升级换照
2020-06-01
变更前
-
变更后
-
章程
2020-06-01
变更前
-
变更后
-
章程或章程修正案通过日期
2020-06-01
变更前
2017-12-13
变更后
2020-05-28
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2020-06-01
变更前
钟玲 60.0(万元)60.00%臧文涛 40.0(万元)40.00%
变更后
钟玲 100.0(万元)100.00%
市场主体类型
2020-06-01
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
股权和公证书
2020-06-01
变更前
-
变更后
-
加载中
深圳市澳盛凯生物科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
4
企业概况
(31)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(4)