变更记录
看准网
安徽歙县农村商业银行股份有限公司上丰支行
变更记录
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2021-04-29
变更前
无
变更后
汪鸣
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2021-04-29
变更前
胡华军
变更后
汪鸣
许可经营项目变更
2016-12-27
变更前
金融机构营业许可证;
变更后
J01-商业银行及其分支机构
名称变更(字号名称、集团名称等)
2016-12-27
变更前
安徽歙县农村商业银行股份有限公司上丰分理处
变更后
安徽歙县农村商业银行股份有限公司上丰支行
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2016-07-12
变更前
江秋生
变更后
胡华军
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2015-05-25
变更前
章睿
变更后
江秋生
没有更多了
安徽歙县农村商业银行股份有限公司上丰支行的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
5
企业概况
(8)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(4)