负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-01-22
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2021-01-20
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2021-01-20
变更后
张飞:9.0909%;张毅:72.7273%;张忠勇:18.1818%;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-12-04
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-12-04
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-12-04
变更前
中熠建设集团有限公司:60%;张毅:40%;
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-11-29
变更前
中熠建设集团有限公司:60%;张毅:30%;潘秋敏:10%;
变更后
张毅:40%;中熠建设集团有限公司:60%;
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2016-12-09