变更记录
看准网
佛山市华夏陶瓷博览城物业管理有限公司
变更记录
法定代表人变更
2021-11-01
变更前
关炽涛
变更后
谭志樑
高级管理人员备案
2021-11-01
变更前
孙志雄,监事;关炽涛,执行董事;谭志樑,经理
变更后
谭志樑,执行董事兼经理;关炽涛,监事
高级管理人员备案
2019-07-05
变更前
关国杰,执行董事;罗顺玲,经理;孙志雄,监事
变更后
关炽涛,执行董事;孙志雄,监事;谭志樑,经理
法定代表人变更
2019-07-05
变更前
关国杰
变更后
关炽涛
章程备案
2016-09-01
变更前
2012-09-28新章程
变更后
章程
法定代表人变更
2016-09-01
变更前
潘大沧
变更后
关国杰
高级管理人员备案
2016-09-01
变更前
罗顺玲,经理;潘大沧,执行董事;谭志樑,监事
变更后
关国杰,执行董事;罗顺玲,经理;孙志雄,监事
没有更多了
佛山市华夏陶瓷博览城物业管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
10
企业概况
(13)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(10)