变更记录
看准网
上海华瑞沪七飞机租赁有限公司
变更记录
法定代表人变更
2021-11-23
变更前
李洁
变更后
周亚
监事备案
2020-12-16
变更前
钱小静
变更后
项芳毯
住所变更
2020-02-12
变更前
中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层165室
变更后
中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室
章程修正案备案
2020-02-12
变更前
无
变更后
2019-12-19章程修正案
联络员
2017-05-11
变更前
张蔚蓝
变更后
李洁
监事备案
2017-05-11
变更前
李兵
变更后
钱小静
法定代表人变更
2017-05-11
变更前
蒋海龙
变更后
李洁
没有更多了
上海华瑞沪七飞机租赁有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(13)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息