高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-06-06
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-05-07
变更前
法定代表人:王宝山;股东:王宝山;董事长:王宝山;总经理:王宝山;
变更后
法定代表人:刘公平;董事长:刘公平;股东:;总经理:刘公平;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-05-07
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2019-05-07
变更前
2005-08-19,2020-09-30,15
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-05-07
变更前
股东名称:王宝山、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000;
变更后
股东名称:刘公平、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000;
其他事项备案2016-06-02
变更前
股东名称:刘美蓉、出资额:500.000000、出资比例:50.000000;股东名称:常铁生、出资额:500.000000、出资比例:50.000000;
变更后
股东名称:王宝山、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-06-02
变更前
法定代表人:常亮;总经理:常铁生;股东:常铁生;股东:刘美蓉;监事:刘美蓉;董事长:常亮;
变更后
总经理:王宝山;监事:刘美蓉;法定代表人:王宝山;董事长:王宝山;股东:王宝山;
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2016-06-02
变更前
深圳市宝安区沙井街道共和第三工业区第10栋3楼A
变更后
深圳市宝安区沙井街道中心路与蚝乡路交汇处中心名座B809