期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)2021-05-18
变更前
2012-11-16,2022-11-16,10
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2016-03-28
变更前
股东名称:黄益、出资额:2000.000000、出资比例:100.000000;
变更后
股东名称:黄益、出资额:200.000000、出资比例:10.000000;股东名称:岑伟玲、出资额:1800.000000、出资比例:90.000000;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-01-18
变更前
总经理:黄益;执行董事:黄益;监事:陈秀颜;
变更后
总经理:岑伟玲;监事:陈秀颜;执行董事:岑伟玲;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2016-01-18
变更前
总经理:黄益;法定代表人:黄益;监事:陈秀颜;董事长:黄益;
变更后
董事长:岑伟玲;总经理:岑伟玲;法定代表人:岑伟玲;监事:陈秀颜;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-06-30
变更前
监事:黄益;执行董事:岑伟玲;总经理:岑伟玲;
变更后
总经理:黄益;执行董事:黄益;监事:陈秀颜;