高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-02-28
变更前
1周成斌总经理;2杨惠妍董事长;3张进锐董事;4梁裕尤监事;5马琳琳董事;
变更后
1杨惠妍董事长;2张进锐董事;3梁裕尤监事;4马琳琳董事;5孟令宇经理;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2022-02-28
经营范围变更(含业务范围变更)2020-05-20
变更前
房地产开发及销售;房屋租赁。(持资质证经营)
变更后
房地产开发及销售,房屋租赁,售电服务,商务代理服务。
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-05-20
变更前
1周成斌总经理;2赵善伟董事;3杨惠妍董事长;4张进锐董事;5梁裕尤监事;
变更后
1周成斌总经理;2杨惠妍董事长;3张进锐董事;4梁裕尤监事;5马琳琳董事;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-04-26
经营范围变更(含业务范围变更)2017-07-19
变更后
房地产开发及销售;房屋租赁。(持资质证经营)
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-07-19
变更前
1梁裕尤监事;2杨惠研董事长;3苏汝波董事;4张耀垣董事;5区学铭董事;6杨文杰经理;7杨贰珠董事;
变更后
1杨惠妍董事长;2张进锐董事;3梁裕尤监事;4杨文杰经理;5赵善伟董事;
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2017-07-19