变更记录
看准网
四川鼎盛益众机械设备租赁有限公司
变更记录
其他事项备案
2018-11-01
变更前
-
变更后
-
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2018-11-01
变更前
-
变更后
-
股东或股份发起人改变姓名或名称变更
2018-11-01
变更前
谢昌轩;李卫;
变更后
王晓军;谢昌轩;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2016-06-24
变更前
/
变更后
/谢昌轩,执行董事兼总经理
法定代表人变更
2016-06-24
变更前
刘翀
变更后
谢昌轩
其他事项备案
2016-06-24
变更前
/
变更后
谢昌轩,***
股东或股份发起人改变姓名或名称变更
2016-06-24
变更前
李卫;刘翀;
变更后
李卫;谢昌轩;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2016-06-23
变更前
/
变更后
/
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2015-07-29
变更前
/
变更后
李卫,监事
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2015-07-29
变更前
/
变更后
刘翀,执行董事兼总经理
法定代表人变更
2015-07-29
变更前
王红雁
变更后
刘翀
加载中
四川鼎盛益众机械设备租赁有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
119
企业概况
(20)
法律风险
(119)
经营风险
知识产权
经营信息