变更记录
看准网
珠海翰辰能源投资有限公司
变更记录
章程备案
2017-06-16
变更前
2017-04-10
变更后
章程
业务范围变更
2017-06-16
变更前
章程记载的经营范围:能源项目投资,投资咨询;企业管理咨询;社会经济信息咨询。(不含许可经营项目)。
变更后
章程记载的经营范围:能源项目投资,生物技术产品的研发,生产及项目投资,投资咨询,企业管理咨询,社会经济信息咨询。(不含许可经营项目)。
股东变更
2017-04-19
变更前
-
变更后
股东发生变更
章程备案
2017-04-19
变更前
2016-07-13
变更后
2017-04-10
法定代表人变更
2017-04-19
变更前
冯文竹
变更后
李玉丹
高级管理人员备案
2017-04-19
变更前
冯文竹,执行董事,经理;李禹奇,监事
变更后
李曼丽,监事;李玉丹,执行董事,经理
法定代表人变更
2017-04-19
变更前
1
变更后
2
股东变更
2017-04-19
变更前
-
变更后
股东发生备案
法定代表人变更
2017-04-19
变更前
四川省阆中市
变更后
吉林省吉林市
业务范围变更
2017-04-19
变更前
章程记载的经营范围:能源项目投资、投资咨询;社会经济信息咨询(不含许可经营项目)。
变更后
章程记载的经营范围:能源项目投资,投资咨询;企业管理咨询;社会经济信息咨询。(不含许可经营项目)。
法定代表人变更
2016-07-19
变更前
谭存灵
变更后
冯文竹
加载中
珠海翰辰能源投资有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
7
企业概况
(27)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(7)