变更记录
看准网
上海阳光投资(集团)有限公司
变更记录
董事备案
2021-11-16
变更前
高卫平;张德璜;蒋建
变更后
侯玉丰
企业类型变更
2021-11-16
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
章程备案
2021-11-16
变更前
无
变更后
2021-11-15章程备案
法定代表人变更
2021-11-16
变更前
蒋建
变更后
侯玉丰
投资人(股权)变更
2021-11-16
变更前
蒋建;张德璜;
变更后
侯玉丰;
经营期限(营业期限)变
2020-04-07
变更前
2000-06-23~2020-06-22
变更后
2000-06-23~2030-06-22
章程修正案备案
2020-04-07
变更前
无
变更后
2020-04-07章程修正案
监事备案
2019-05-08
变更前
周尔忠
变更后
凌磊
章程备案
2018-01-25
变更前
2006-07-06章程备案
变更后
2017-12-21章程备案
法定代表人变更
2018-01-25
变更前
张志熔
变更后
蒋建
投资人(股权)变更
2018-01-25
变更前
张志熔;张德璜;
变更后
蒋建;张德璜;
加载中
上海阳光投资(集团)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
13
面试体验
面试问题
薪酬工资
10
薪资分布
薪酬详情
(10)
工商信息
52
企业概况
(26)
法律风险
(30)
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(16)