期限(经营期限、营业期限、驻在期限等)2021-09-15
变更前
1993-09-14,2021-09-15,25
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-08-07
变更前
董事长:韩家英;股东:杨俐明;法定代表人:韩家英;股东:韩家英;股东:韩继延;总经理:韩家英;监事:韩继延;
变更后
总经理:韩家英;董事长:韩家英;股东:;股东:;法定代表人:韩家英;监事:韩继延;股东:;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-08-07
变更前
监事:韩继延;执行董事:韩家英;总经理:韩家英;
变更后
总经理:韩家英;执行董事:韩家英;监事:韩继延;
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2018-08-07
变更前
1993-09-14,2018-09-15,25
变更后
1993-09-14,2021-09-15,
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-08-07
变更前
股东名称:韩家英、出资额:85.000000、出资比例:85.000000;股东名称:杨俐明、出资额:10.000000、出资比例:10.000000;股东名称:韩继延、出资额:5.000000、出资比例:5.000000;
变更后
股东名称:韩家英、出资额:85.000000、出资比例:85.000000;股东名称:韩继延、出资额:5.000000、出资比例:5.000000;股东名称:杨俐明、出资额:10.000000、出资比例:10.000000;