投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2020-10-10
变更前
黄晓玲 30.0(万元)20.00%黄四成 120.0(万元)80.00%
变更后
黄晓玲 120.0(万元)20.00%黄四成 480.0(万元)80.00%
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-03-03
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2015-02-28
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2015-02-17
变更前
深圳市福田区八卦四路中浩大厦十四层1412房
变更后
深圳市福田区八卦四路中浩大厦十四层1412房
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2014-04-03
变更后
法定代表人:黄四成;总经理:黄四成;股东:黄晓玲;董事长:黄四成;监事:杨毅忠;股东:黄四成;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2014-04-03
变更后
总经理:黄四成;监事:杨毅忠;执行董事:黄四成;