变更记录
看准网
上海捷威置业发展有限公司
变更记录
法定代表人变更
2019-03-07
变更前
郑为民
变更后
杨庆卫
监事备案
2019-03-07
变更前
郑喆
变更后
孙志红
经营期限(营业期限)变
2015-10-27
变更前
1995-11-06~2015-11-05
变更后
1995-11-06~2045-11-05
没有更多了
上海捷威置业发展有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(16)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)