变更记录
看准网
上海乾旺印务技术有限公司
变更记录
法定代表人变更
2020-05-19
变更前
王丽
变更后
王丽
投资人(股权)变更
2020-05-19
变更前
孙大平;王丽;
变更后
孙大平;王丽;
经营期限(营业期限)变
2020-05-19
变更前
2005-06-14~2020-06-13
变更后
2005-06-14~
联络员
2020-05-19
变更前
王丽
变更后
王丽
章程修正案备案
2020-05-19
变更前
无
变更后
2020-05-14章程修正案
没有更多了
上海乾旺印务技术有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
企业概况
(11)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息