变更记录
看准网
上海权瀛贸易有限公司
变更记录
章程备案
2020-05-06
变更前
无
变更后
2020-04-29章程备案
法定代表人变更
2020-05-06
变更前
陈洁
变更后
郭珺
投资人(股权)变更
2020-05-06
变更前
潘露燕;陈洁;郭珺;
变更后
郭珺;潘露燕;
监事备案
2017-04-01
变更前
吴璟
变更后
郭珺
投资人(股权)变更
2017-04-01
变更前
陈洁;吴璟;
变更后
陈洁;郭珺;潘露燕;
章程备案
2017-04-01
变更前
2016-09-14章程备案
变更后
2017-03-16章程备案
章程备案
2016-09-14
变更前
2016-04-01章程备案
变更后
2016-09-14章程备案
投资人(股权)变更
2016-09-14
变更前
何亚英;陈洁;
变更后
吴璟;陈洁;
监事备案
2016-09-14
变更前
何亚英
变更后
吴璟
章程备案
2016-04-25
变更前
2015-04-08章程备案
变更后
2016-04-01章程备案
投资人(股权)变更
2016-04-25
变更前
何亚英;周杰;
变更后
陈洁;何亚英;
加载中
上海权瀛贸易有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
7
企业概况
(26)
法律风险
经营风险
(4)
知识产权
经营信息
(3)