变更记录
看准网
上海冠科金融信息服务有限公司
变更记录
法定代表人变更
2021-08-31
变更前
钟世恩
变更后
彭邵林
投资人(股权)变更
2021-01-19
变更前
上海狮峰企业管理有限公司;
变更后
宁海十七都生态旅游开发有限公司;
法定代表人变更
2021-01-19
变更前
朱婉青
变更后
钟世恩
监事备案
2021-01-19
变更前
胡月花
变更后
孔令辛
章程备案
2021-01-19
变更前
无
变更后
2020-12-30章程备案
章程备案
2020-06-01
变更前
无
变更后
2020-05-12章程备案
住所变更
2020-06-01
变更前
上海市浦东新区三林路235号1幢167室
变更后
中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号3幢2层A220室
投资人(股权)变更
2020-06-01
变更前
尤理谦;朱婉青;孔维红;
变更后
上海狮峰企业管理有限公司;
企业类型变更
2020-06-01
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
监事备案
2020-06-01
变更前
朱婉青
变更后
胡月花
法定代表人变更
2020-06-01
变更前
顾晓伟
变更后
朱婉青
加载中
上海冠科金融信息服务有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
3
企业概况
(17)
法律风险
经营风险
(3)
知识产权
经营信息