变更记录
看准网
杭州欣乐经济信息咨询有限公司
变更记录
法定代表人变更
2019-08-09
变更前
董英
变更后
董苏兰
投资人(股权)备案
2017-12-29
变更前
姓名: 董苏兰; 出资额: *.*万; 百分比: **% 姓名: 郑鸣潮; 出资额: *.*万; 百分比: **%
变更后
姓名: 董苏兰; 出资额: *.*万; 百分比: **% 姓名: 董英; 出资额: *.*万; 百分比: **%
法定代表人变更
2017-12-29
变更前
郑鸣潮
变更后
董英
换发统一社会信用代码执照
2015-11-13
变更前
注册号:330104000030387 组织机构代码证:无
变更后
统一社会信用代码:9***46324B
住所变更
2015-09-16
变更前
住所: 杭州市江干区清江路***号; 电话:;
变更后
住所: 杭州市江干区东方君悦大厦*幢***室; 电话:;
法定代表人变更
2014-08-21
变更前
法定代表人(负责人): 王小钧; 股东: 董苏兰, *.*万; 王小钧, *.*万; 组织机构: 董苏兰 职务: 监事; 王小钧 职务: 执行董事兼总经理;
变更后
法定代表人(负责人): 郑鸣潮; 股东: 董苏兰, *.*万; 郑鸣潮, *.*万; 组织机构: 董苏兰 职务: 监事; 郑鸣潮 职务: 执行董事兼总经理;
行业代码变更
2014-07-28
变更前
行业: 居民服务业; 营业期限: 2004-04-22 至 2014-04-21;
变更后
行业: 其他企业管理服务; 营业期限: 2014-07-28 至 2034-07-27;
没有更多了
杭州欣乐经济信息咨询有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(13)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)